Mathématiques
laurianefel
8

calculer les produit sans poser les multiplication a) 46x11 b) 54x21 c) 28x31 d) 41 x 26 ex51

+0
(2) Réponses
navanava

Bonsoir : a) 46 X 11 = 506 b) 54 X 21 = 1134 c) 28 X 31 = 868 d) 41 X 26 = 1066            Espèrent t'avoir aidée

tatal65

a) 506 b)1134 c)868 d) 1066

Ajouter une réponse